Mats Hellhoff (SD)
Uppdrag (7 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Presidiekonferensen | Gruppledare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
Krisledningsnämnd | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Nämnd för företagshälsovård | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Finansutskott | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Regionstyrelsen | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Regionfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
Interreg Aurora styrkommitté | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |