Glenn Nordlund (S)
Kontaktinformation
E-post:
glenn.nordlund@rvn.se
Uppdrag (10 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Regionfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
Krisledningsnämnd | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Nämnd för företagshälsovård | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Norra sjukvårdsregionförbundet | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Ostkustbanan AB | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Regionstyrelsen | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Regionalt samverkansråd | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Personalberedning | Ordförande | 2023-02-15 | 2026-12-31 |
Ostkustbanan AB | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Finansutskott | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |